歴代会長
自 | 至 | 会長名 | 備考 |
---|---|---|---|
1951-01 | 1951-04 | 植村 琢 | 分光化学研究会発起人代表 |
1951年04月04日 | 1953年05月30日 | 柴田 雄次 | 分光学研究会幹事長 |
1953年05月30日 | 1954年05月29日 | 藤岡 由夫 | 日本分光学会会長 |
1954年05月29日 | 1955年06月04日 | 太泰 康光 | |
1955年06月04日 | 1956年06月03日 | 大塚 明郎 | |
1956年06月03日 | 1957年06月01日 | 南 英一 | |
1957年06月01日 | 1958年05月31日 | 内田 洋一 | |
1958年05月31日 | 1960年06月04日 | 植村 琢 | |
1960年06月04日 | 1962年06月02日 | 大塚 明郎 | |
1962年06月02日 | 1965年05月22日 | 宗宮 尚行 | |
1965年05月22日 | 1969年05月23日 | 吉永 弘 | (社)日本分光学会会長 |
1969年05月23日 | 1971年05月24日 | 島内 武彦 | |
1971年05月24日 | 1973年05月24日 | 瀬谷 正男 | |
1973年05月24日 | 1975年05月21日 | 中島 篤之助 | |
1975年05月21日 | 1977年05月25日 | 南 茂夫 | |
1977年05月25日 | 1979年05月23日 | 近藤 幸夫 | |
1979年05月23日 | 1981年05月28日 | 島津 備愛 | |
1981年05月28日 | 1983年05月31日 | 柴田 和雄 | |
1983年06月01日 | 1985年05月31日 | 波岡 武 | |
1985年06月01日 | 1987年05月31日 | 宮沢 辰雄 | |
1987年06月01日 | 1989年05月31日 | 田幸 敏治 | |
1989年06月01日 | 1991年05月31日 | 中原 勝儼 | |
1991年06月01日 | 1993年05月31日 | 新井 敏弘 | |
1993年06月01日 | 1995年05月31日 | 合志 陽一 | |
1995年06月01日 | 1997年05月31日 | 大井 みさほ | |
1997年06月01日 | 1999年05月31日 | 田隅 三生 | |
1999年06月01日 | 2001年05月31日 | 廣田 榮冶 | |
2001年06月01日 | 2003年05月31日 | 澤田 嗣郎 | |
2003年06月01日 | 2005年05月31日 | 濱口 宏夫 | |
2005年06月01日 | 2007年11月30日 | 河田 聡 | |
2007年12月01日 | 2009年11月30日 | 寺前 紀夫 | |
2009年12月01日 | 2011年11月30日 | 西村 善文 | |
2011年12月01日 | 2014年06月30日 | 緑川 克美 |
(公)日本分光学会会長 |
2014年07月01日 | 2016年05月24日 | 尾崎 幸洋 | |
2016年05月24日 | 2018年05月22日 | 佐々田博之 | |
2018年05月22日 | 2020年05月28日 | 古川 行夫 | |
2020年05月28日 | 2022年5月20日 | 川田 善正 | |
2022年5月20日 | 2024年6月19日 | 岩田 耕一 | |
2024年6月19日 | 2026年度の総会の日まで | 服部 利明 |