- Home
- 学会概要
- 組織
組織
2024年度 役員紹介
過去の役員・委員
会長
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
足立伸一(KEK)
評議員
■しかく 任期:2022年10月1日 - 2024年9月30日
朝倉清高(立命館大)
大橋治彦(JASRI)
加藤政博(広大)
小嗣真人(東京理科大)
坂田修身(JASRI)
玉作賢治(理研)
西堀麻衣子(東北大)
原田慈久(東大)
藤原明比古(関学)
船守展正(KEK)
松井文彦(分子研)
松田巌(東大)
矢代航(東北大)
山本雅貴(理研)
渡辺義夫(名大)
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
足立伸一(KEK)
雨宮健太(KEK)
有馬孝尚(理研)
五十嵐教之(KEK)
内海渉(量研)
岸本浩通(住友ゴム工業)
木下豊彦(JASRI)
近藤寛(慶應義塾大)
島田賢也(広大)
高橋嘉夫(東大)
為則雄祐(東京都立大)
西堀英治(筑波大)
水牧仁一朗(熊本大)
矢橋牧名(理研)
和達大樹(兵庫県立大)
幹事
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
庶務幹事:矢代 航(東北大)
行事幹事:岩澤英明(量研)
編集幹事:池本夕佳(JASRI)
渉外幹事:佐藤友子(KEK)
会計幹事:為則雄祐(東京都立大)
広報幹事:松田巌(東大)
行事委員
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
岩澤英明(量研)委員長
石井祐太(東北大)
大槻太毅(京大)
押目典宏(量研)
北村未歩(量研)
菅大暉(JASRI)
鈴木剛(東大)
高山あかり(早大)
中山耕輔(東北大)
山神光平(JASRI)
山下翔平(KEK)
若林大佑(KEK)
編集委員
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
池本夕佳(JASRI)委員長
青柳忍(名古屋市立大)
朝倉博行(近畿大)
金安達夫(SAGA-LS)
境武志(日大)
白澤徹郎(産総研)
鈴木明大(北大)
谷田肇(原子力機構)
松尾光一(広大)
山口聡(豊田中研)
山﨑裕一(NIMS)
山田純平(阪大)
吉村政人(NSRRC)
■しかく 任期:2022年10月1日 - 2024年9月30日
今園孝志(量研)
小澤健一(KEK)
加藤健一(理研)
坂井直樹(JASRI)
相馬清吾(東北大)
土屋公央(KEK)
堂前和彦(JASRI)
広報委員
■しかく 任期:2023年10月1日 - 2025年9月30日
松田巌(東大)委員長
長谷川友里 (立命館大)
堀尾眞史(東大)
山本航平(量研)
和達大樹 (兵庫県立大)