2020年度 日本放射光学会 役員について
2019年10月01日
会長
■しかく 任期:2019年10月1日-2021年9月30日
朝倉清高(北大)
評議員
■しかく 任期:2018年10月1日-2020年9月30日
雨宮慶幸(JASRI)
石川哲也(理研)
内海渉(量研)
太田俊明(立命館大)
尾嶋正治(東大)
木村昭夫(広大)
木村真一(阪大)
小杉信博(KEK)
辛埴(東大)
田中義人(兵庫県立大)
中尾裕則(KEK)
初井宇記(理研)
水木純一郎(関学)
村上洋一(KEK)
若林裕助(東北大)
■しかく 任期:2019年10月1日 - 2021年9月30日
朝倉清高(北大)
阿部仁(KEK/茨城大)
稲田康宏(立命館大)
大橋治彦(JASRI)
加藤政博(広大)
岸本浩通(住友ゴム工業)
組頭広志(東北大/KEK)
高田昌樹(東北大)
原田慈久(東大)
藤原明比古(関学)
船守展正(KEK)
松田巌(東大)
矢代航(東北大)
山本雅貴(理研)
渡辺義夫(あいちSR)
幹事
■しかく 任期:2019年10月1日-2021年9月30日
庶務幹事:田旺帝(ICU)
行事幹事:小嗣真人(東京理科大)
編集幹事:関山明(阪大)
渉外幹事:中村哲也(東北大/PhoSIC)
会計幹事:高橋嘉夫(東大)
広報幹事:和達大樹(兵庫県立大)
行事委員
■しかく 任期:2019年10月1日-2021年9月30日
小嗣真人(東京理科大)委員長
石黒 志(東北大)
泉 雄大(量研)
岩澤英明(量研)
小川修一(東北大)
久保田雄也(理研)
小林正起(東大)
滝沢 優(立命館大)
永村直佳(NIMS)
松葉俊哉(JASRI)
山神光平(OIST)
編集委員
■しかく 任期:2019年10月1日-2021年9月30日
関山明(阪大)委員長
東純平(佐賀大)
井上伊知郎(理研)
杉本宏(理研)
杉本宏(分子研)
徳田一弥(住友電工)
林好一(名工大)
増永啓康(JASRI)
吉越章隆(原子力機構)
和田真一(広大)
■しかく 任期:2018年10月1日-2020年9月30日
岩山洋士(分子研)
大隅寛幸(理研)
黒田健太(東大)
高井良太(KEK)
中島伸夫(広大)
藤井健太郎(量研)
星野真人(JASRI)
松垣直宏(KEK)
■しかく 上記以外の任期:2021年7月16日-2021年12月31日
2014年10月1日-2020年9月30日
中西康次(兵庫県大)
2017年10月1日-2020年9月30日
尾原幸治(JASRI)
初井宇記(理研) 2017年1月24日-2020年9月30日
大橋治彦(JASRI)
平野馨一(KEK)
中西康次(兵庫県大)
2017年10月1日-2020年9月30日
尾原幸治(JASRI)
初井宇記(理研) 2017年1月24日-2020年9月30日
大橋治彦(JASRI)
平野馨一(KEK)
広報委員
■しかく 任期:2020年5月20日-2021年9月30日
和達大樹(兵庫県立大)委員長
木村隆志(東大)
山田悠介(KEK)