2017年度 日本放射光学会 役員について
2016年10月01日
会長
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
石川哲也(KEK)
評議員
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
雨宮慶幸(東大)
石川哲也(理研)
太田俊明(立命館大)
尾嶋正治(東大)
木村昭夫(広大)
木村真一(阪大)
小杉信博(分子研)
繁政英治(分子研)
辛 埴(東大)
鈴木基寛(JASRI)
高原淳(九大)
平井康晴(SAGA-LS)
水木純一郎(関学)
村上洋一(KEK)
山本雅貴(理研)
■しかく 任期:2016年10月1日-2018年9月30日
朝倉清高(北大)
足立純一(KEK)
加藤政博(分子研)
木村 滋(JASRI)
組頭広志(KEK)
後藤俊治(JASRI)
櫻井吉晴(JASRI)
大門 寛(奈良先端大)
高田昌樹(東北大)
原田慈久(東大)
藤森淳(東大)
藤原明比古(関学)
松田 巌(東大)
矢代 航(東北大)
渡邉信久(名大)
幹事
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
庶務幹事:藤原明比古(関学)
行事幹事:矢代航(東北大)
編集幹事:吾郷日出夫(理研)
渉外幹事:雨宮健太(KEK)
会計幹事:渡部貴宏(JASRI)
行事委員
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
矢代航(東北大)委員長
秋葉勇(北九市大)
五十嵐教之(KEK)
池本夕佳(JASRI)
竹内晃久(JASRI)
登野健介(JASRI)
永村直佳(NIMS)
初井宇記(理研)
舟越賢一(CROSS)
三村秀和(東大)
和達大樹(東大)
渉外委員
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
雨宮健太(KEK)委員長
石坂香子(東大)
片山哲夫(JASRI)
仁谷浩明(KEK)
宮脇淳(東大)
編集委員
■しかく 任期:2015年10月1日-2017年9月30日
吾郷日出夫(理研)委員長
青柳 忍(名古屋市大)
池田 直(岡山大)
犬伏雄一(JASRI)
岡俊彦(静岡大)
奥山大輔(東北大)
苙口友隆(慶応大)
清水伸隆(KEK)
高橋和敏(佐賀大)
出口博史(関西電力)
保倉明子(東京電機大)
■しかく 任期:2016年10月1日-2018年9月30日
阿達正浩(KEK)
石松直樹(広大)
出田真一郎(分子研)
大浦正樹(理研)
篭島靖(兵庫県大)
Harries James(量研)
田中秀明(阪大)
松山智至(阪大)
■しかく 任期:2016年10月1日-2017年9月30日
中西康次(立命館大)
舟越賢一(CROSS)
水牧仁一朗(JASRI)
富樫格(JASRI)