組織
governing_s...
運営委員会委員
SLC
センター長
教授
高橋 和敏
2024年4月1日〜2026年3月31日
農学部
教授
北垣 浩志
農学部
教授
鈴木 章弘
国立研究開発法人産業技術総合研究所
九州センター
所長
植村 聖
九州大学大学院工学研究院
助教
生駒 嘉史
九州大学大学院総合理工学研究院
教授
永長 久寛
公益財団法人佐賀県地域産業支援センター
九州シンクロトロン光研究センター
所長
妹尾 与志木
予算専門委員
SLC
センター長・教授
高橋 和敏
2023年4月1日〜2025年3月31日
評価専門委員
東京大学物性研究所
教授
松田 巌
2024年4月1日〜2026年3月31日
広報専門委員
SLC
助教
斉藤 勝彦
2023年4月1日〜2025年3月31日
諮問委員
上海交通大学
複合材料研究所
所長・教授
張 荻
2024年4月1日〜2026年3月31日
福岡大学
名誉教授
脇田 久伸
共同利用施設・センター安全衛生委員
SLC
助教
2023年4月1日〜2025年3月31日
将来構想委員会委員
共同利用委員
SLC
センター長・教授
2023年4月1日〜2025年3月31日